党员发展情况 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨战伟 | 男 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 2011-12-10 | 2012-12-10 | |||||
庞连云 | 男 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 2008-06-15 | 2009-06-15 | |||||
徐绍伟 | 男 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 1992-05-15 | 1993-05-15 | |||||
徐自修 | 男 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 1969-12-26 | 1969-12-26 | |||||
徐森光 | 女 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 2011-06-30 | 2012-06-30 | |||||
徐召飞 | 男 | 上官镇 | 徐阳城村 | 0 | 2010-01-08 | 2011-01-08 | |||||
李士修 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 1976-01-15 | 1976-01-15 | |||||
范同义 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 2005-12-15 | 2006-12-15 | |||||
范志宁 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 2010-09-09 | 2011-09-09 | |||||
刘素真 | 女 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 1960-03-29 | 1961-03-29 | |||||
李敬知 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 1958-12-21 | 1959-12-21 | |||||
杜银芝 | 女 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 1960-03-29 | 1961-03-29 | |||||
范配哲 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 2007-06-15 | 2008-06-15 | |||||
张怀庆 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 1960-05-29 | 1961-05-29 | |||||
张卫玺 | 男 | 上官镇 | 李阳城村 | 0 | 2018-11-09 | 2019-11-09 |
copyright © 2023-2024 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1